Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 15.09.2020 N 76-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 13.08.2015 N 51-пг"
ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 | N 76-пг |
О внесении изменений в постановление
Губернатора Санкт-Петербурга
от 13.08.2015 N 51-пг
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 N 1689-р и постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 49-пг "О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 13.08.2015 N 51-пг "Об утверждении состава Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова "Албина И.Н." заменить словами "Шаскольского М.А.".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Шаскольского М.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Губернатора Санкт-Петербурга
от 15.09.2020 N 76-пг
Состав
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга
Члены Межотраслевого совета: | ||
Абросимов Александр Васильевич | - | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (по согласованию) |
Астахова Наталия Владимировна | - | глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ (по согласованию) |
Бурчаков Юрий Николаевич | - | президент Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" (по согласованию) |
Иванова Ирина Владимировна | - | депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию) |
Ивченко Борис Павлович | - | депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию) |
Козинец Яна Александровна | - | депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта (по согласованию) |
Козловская Галина Ивановна | - | председатель межрегиональной общественной организации "Общество потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (по согласованию) |
Кукурузова Нина Васильевна | - | директор учреждения культуры "Санкт-Петербургский Дворец культуры работников просвещения", член Общественной палаты Санкт-Петербурга (по согласованию) |
Лащук Евгений Александрович | - | глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино (по согласованию) |
Лобин Михаил Александрович | - | генеральный директор, первый вице-президент общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" (по согласованию) |
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич | - | заместитель директора Северо-Западного института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (по согласованию) |
Мещеряков Георгий Викторович | - | профессор Северо-Западного института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (по согласованию) |
Трегубов Алексей Иванович | - | председатель Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" (по согласованию) |
Турчак Анатолий Александрович | - | член Общественной палаты Санкт-Петербурга, президент общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга", президент - генеральный конструктор открытого акционерного общества "Холдинговая компания "Ленинец" (по согласованию) |
Церетели Елена Отарьевна | - | председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга (по согласованию) |